высшее образование:
Южный федеральный университет(01.09.2002-30.06.2007)
Социология
Социолог. Преподаватель социологии
послевузовское образование:
Южный федеральный университет(01.10.2007-30.12.2009)
Социологические науки - Социальная структура, социальные институты и процессы
Кандидат социологических наук
повышение квалификации:
Московская школа управления "Сколково" (-)
Лидеры научно-технологического прорыва
Дата начала общего стажа: 07.11.2007
Стаж по специальности (в годах): 10
Преподаваемые дисциплины:
Введение в проектную деятельность
Социология образования
Информация об экспертной деятельности:
Уровень: Член профильного комитета при УС
Научное направление: Образование и педагогика
Ключевые слова:
Дополнительная информация:
Выпускник Южного федерального университета. Кандидат социологических наук. Руководитель проекта "Научно-образовательный кластер Юга России", член Правления Ассоциации выпускников ЮФУ, председатель Общественного совета при Управлении образования города Ростова-на-Дону, член Ростовского регионального штаба ОНФ
Руководитель Федеральной инновационной площадки Министерства просвещения РФ: "Формирование модели независимой оценки и развития кадрового потенциала работников отрасли образования в системе макрорегионального образовательного кластера". Руководитель гранта Минпросвещения РФ по модернизации методики преподавания предметной области "Технология".
Профессиональная деятельность
2007 - 2009 гг. ; старший лаборант факультета социологии и политологии, 2009-2010 гг. ; помощник проректора по учебно-методической работе Южного федерального университета.
2010-2012 гг. ; заместитель проректора по учебно-методической и социальной работе ; начальник учебно-методического управления, 2012-2013 гг. ; начальник управления учебно-методической работы, непрерывного и дополнительного образования, 2013-2014 гг. ; начальник управления социально-воспитательной работы и молодежной политики, начальник управления социальной и молодежной политики, с 2014 г. по 2015 г. ; проректор по социальной политике и развитию молодежных программ, с 2015 г. по октябрь 2016 г. ; проректор по учебной работе и развитию молодежных программ.
2008-2010 гг. ; преподаватель факультета рекламы НОУ ВПО "Южно-Российский гуманитарный институт", с 2010 г. ; старший преподаватель факультета социологии и политологии ЮФУ, с 2012 г. по сентябрь 2015 г. ; доцент Института социологии и регионоведения.
28 октября 2016 года избран директором Академии психологии и педагогики Южного федерального университета.
Научно-исследовательская деятельность
Автор более 40 публикаций, в т.ч. 18 публикаций, индексируемых в Scopus/WoS. Исполнитель грантов РГНФ: Социально-политическая напряженность как индикатор системного кризиса в полиэтничном регионе (совместно с ЮНЦ РАН), 2012-2014; Социальное партнерство в системе дополнительного профессионального образования: модели мотивации и кооперации, 2014-2016. Соразработчик проекта создания на базе ЮФУ Школы подготовки исследвоателей "СУНЦ ЮФО" в рамках национального проекта "Наука". Руководитель гранта Минпросвещения РФ по модернизации предметной области "Технология" в системе общего образования Юга России. Руководитель гранта Миннауки РФ "Модель формирования исследовательских компетенций студентов в системе студенческих научных обществ".
Сфера научных интересов: методология социального познания, социология науки, социология образования, социология молодежи, организация работы с молодежью, управление в системе образования, подготовка исследовательских кадров, кластерная политика в образовании, просветительская деятельность, гражданско-патриотическое воспитание
Членство в общественных и профессиональных организациях
Член Российской социологической ассоциации, Российского общества политических наук, член Ростовского регионального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Общественного совета по вопросам развития образования при Администрации города Ростова-на-Дону, соучредитель и член Правления Ассоциации выпускников ЮФУ, соучредитель и член президиума Ростовского регионального отделения Общества "Знание".
Награды: благодарность Руководителя Федерального агентства по делам молодежи, 2013 г., благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области (приказ от 27 мая 2015 года N 15-н), благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, 2015 г., благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области (от 18 октября 2020 года), бладарноственное письмо Министерства науки и высшего образования РФ за организации горячей линии психологической помощи студентам (2022 год), благодарственное письмо Уполномоченного по правам ребенка при Президента Российской Федерации (2022 год).
Повышение квалификации: "Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования и государственной аккредитации образовательной деятельности. Стратегии обеспечения качества образования", Рособрнадзор, 2016 г., "Организация контролируемой самостоятельной работы студентов", Университет "Ла Сапиенца" Италия, г. Рим, 2011 г. и др. Выпускник МШУ "Сколково" по программе "Лидеры научно-технологического прорыва"